This Search uses AND operators, it only returns documents with ALL the keywords you entered/selected.
Lyta Vaca-Guzman worked for the OAS at the Department of Program-Budget from 1967 to 1989.
En 1971 entro a la Organización de los Estados Americanos y se retiró en 1988 como Especialista Principal de Biología y Ciencias Ambientales. En esa institución tuvo varios cargos incluyendo la Aplicación de la Ciencia y Tecnología al Desarrollo de América Latina.
He joined the OAS in September of 1962 and retired on December 31, 1995 but continued to advise the Secretary General and Senior Officials of the OAS Secretariat until December 31, 1998. For 35 years Dr. Restrepo served the OAS in various senior level capacities, including Advisor to three Secretaries General.
Martha prestó sus servicios como Directora del Programa de Bibliotecas para América Latina y el Caribe, a cuyos países visitaba frecuentemente. En noviembre de 1992 se retiró de la OEA. Varios años antes de retirarse trabajó en el Departamento de Asuntos Educativos como Especialista Principal.
Edna trabajó en la OEA del 9 de enero de 1963 al 31 de marzo de 1989, en el Departamento de Recursos Humanos – Centro de Capacitación y Desarrollo.
Fanny fue funcionaria de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos desde el 1º de enero de
1980 hasta el 30 de junio de 2000, y trabajó en la Oficina de la OEA en Colombia y en la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres.
Blanca trabajó en un proyecto sobre vivienda en Perú y en la Biblioteca Colon.